Anform s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Anform s.r.o. v likvidaci (29059194) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 855/19, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2010 a je stále aktivní. Anform s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Anform s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Anform s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 163634 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29059194 | |
Jméno: | Anform s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.2010 |
Zapsána dne: | 24.3.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 855/19, Praha 11000, Česká republika | 18.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Frýdecká 441, Praha 19900, Česká republika | 12.6.2018 - 18.9.2018 |
Adresa: | Zenklova 610/154, Praha 8 18000, Česká republika | 24.3.2010 - 12.6.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2018 |
jednatel | Mariya Dumanska |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 |
Adresa | Frýdecká 441, 19900 Praha |
jednatel | Mariya Dumanska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivská obl. |
jednatel | Iryna Vyshnevska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | 101, Sumska obl. |
jednatel | Vasyl Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Zakarpatska oblast, Tjačivsky okr. |
jednatel | Gennadiy Dedik |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | Oktjabrska 188, Slovjansk |
jednatel | Rusu Ghenadie |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Cimislia |
jednatel | Halyna Nadych |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Lvivska obl., Turkivsky okr. |
jednatel | Roman Pulyk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | Rudnicka 39/26, Lviv |
jednatel | Vasyl Perebzyak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Zakarpatska oblast |
jednatel | Maryna Marushchak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | Zelena 24, Zakarpatska obl. |
jednatel | Ganna Matskaniuk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Chustský okr. |
jednatel | Oksana Kolos |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Lvivská obl., Žydačivský okr. |
jednatel | Viktor Khmil |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Mižhirský okr. |
jednatel | Nadiia Dovgan |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Ternopilska obl. |
jednatel | Vasyl Kiyanko |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | , Ternopilska obl. |
jednatel | Lyubov Breslavska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | Hornospasateliv 10/1, Kalus |
Jednatel | Robin Kudráč |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2018 |
Adresa | 12, 43801 Blšany |
Jednatel | Robin Kudráč |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2018 |
Adresa | Oldřichova 528/43, 12800 Praha |
Jednatel | Robin Kudráč |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2018 do 28.11.2018 |
Adresa | Oldřichova 528/43, 12800 Praha |
jednatel | Mariya Dumanska |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 18.9.2018 |
Adresa | Frýdecká 441, 19900 Praha |
jednatel | Mariya Dumanska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Ivano-Frankivská obl. |
jednatel | Lyubov Breslavska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | Hornospasateliv 10/1, Kalus |
jednatel | Vasyl Kiyanko |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Ternopilska obl. |
jednatel | Nadiia Dovgan |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Ternopilska obl. |
jednatel | Viktor Khmil |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Mižhirský okr. |
jednatel | Oksana Kolos |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Lvivská obl., Žydačivský okr. |
jednatel | Ganna Matskaniuk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Chustský okr. |
jednatel | Maryna Marushchak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | Zelena 24, Zakarpatska obl. |
jednatel | Vasyl Perebzyak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Zakarpatska oblast |
jednatel | Roman Pulyk |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | Rudnicka 39/26, Lviv |
jednatel | Halyna Nadych |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Lvivska obl., Turkivsky okr. |
jednatel | Rusu Ghenadie |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Cimislia |
jednatel | Gennadiy Dedik |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | Oktjabrska 188, Slovjansk |
jednatel | Vasyl Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | , Zakarpatska oblast, Tjačivsky okr. |
jednatel | Iryna Vyshnevska |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 12.6.2018 |
Adresa | 101, Sumska obl. |
IČO (identifikační číslo): | 29059194 |
---|---|
Jméno: | Anform s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 3. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bílkova 855/19, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Robin Kudráč |
---|
IČO: | 29059194 |
---|---|
Firma: | Anform s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 2010 |
Sídlo: | Bílkova 855/19, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |