ANDY Agro, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ANDY Agro, s.r.o. (25875370) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod strání 980/28, 74301 Bílovec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2001 ANDY Agro, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ANDY Agro, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ANDY Agro, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 3. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23833 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25875370 | |
Jméno: | ANDY Agro, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.3.2001 |
Zapsána dne: | 8.3.2001 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod strání 980/28, Bílovec 74301, Česká republika | 26.11.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská činnost | 26.11.2014 |
zemědělská činnost | 8.3.2001 - 26.11.2014 |
jednatel | Mgr. Helena Rokytová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2020 |
Adresa | 562, 74282 Jistebník |
jednatel | Mgr. Helena Rokytová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2018 do 14.2.2020 |
Adresa | Pod strání 980/28, 74301 Bílovec |
Jednatel | Eva Rokytová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Pod strání 980/28, 74301 Bílovec |
Jednatel | JUDr. Lubomír Rokyta |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 4.1.2018 |
Adresa | Pod strání 980/28, 74301 Bílovec |
jednatel | Eva Rokytová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2001 do 26.11.2014 |
Adresa | Pod Strání 980/28, Bílovec |
jednatel | JUDr. Lubomír Rokyta |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2001 do 26.11.2014 |
Adresa | Pod Strání 980/28, Bílovec |
IČO: | 25875370 |
---|---|
Firma: | ANDY Agro, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Bílovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 2001 |
Sídlo: | Pod strání 980/28, Bílovec 74301 |
---|
Smíšené hospodářství |