Anderil SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Anderil SE (29254281) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Chlumova 5429/1a, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2010 a je stále aktivní. Anderil SE má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Anderil SE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Anderil SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | H 70 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29254281 | |
Jméno: | Anderil SE | |
Právní forma: | Evropská společnost | 24.11.2010 |
Zapsána dne: | 24.11.2010 |
Základní kapitál | 2 950 200 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.12.2010 | |
Základní kapitál | 2 950 200 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 24.11.2010 - 20.12.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 245 850 Kč | 12 | 16.10.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 245 850 Kč | 12 | 24.11.2010 - 16.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chlumova 5429/1a, Jihlava 58601, Česká republika | 16.10.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Elgartova 497/12, Brno 61400, Česká republika | 24.11.2010 - 16.10.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.6.2013 |
člen představenstva | Lenka Cirhanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 |
Adresa | 217, 58601 Jihlava |
člen představenstva | Lenka Cirhanová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2018 do 5.6.2020 |
Adresa | Joštova 26/19, 58601 Jihlava |
člen představenstva | Jozef Gaži |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 do 26.6.2018 |
Adresa | Krátka 234 , 05934 Spišská Teplica |
člen představenstva | Jozef Gaži |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 do 26.6.2018 |
Adresa | Krátka 234 , 05934 Spišská Teplica |
člen představenstva | Veronika Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2010 do 7.6.2013 |
Adresa | S.K. Neumanna 4161/1, 58601 Jihlava |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Galba |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2010 do 20.12.2010 |
Adresa | Sirotkova 382/50, 61600 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29254281 |
---|---|
Jméno: | Anderil SE |
Právní forma podnikání: | Evropská společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 11. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Chlumova 5429/1a, Jihlava 58601 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 1. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Cirhanová |
---|
IČO: | 29254281 |
---|---|
Firma: | Anderil SE |
Právní forma: | Evropská společnost |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 2010 |
Sídlo: | Chlumova 5429/1, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |