Anastav group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Anastav group s.r.o. (06904084) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jankovcova 938/18a, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2018 a je stále aktivní. Anastav group s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Anastav group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Anastav group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 291041 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06904084 | |
Jméno: | FIRETRAIL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.3.2018 |
Zapsána dne: | 1.3.2018 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.8.2021 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.3.2020 - 24.8.2021 | |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.3.2018 - 5.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 938/18a, Praha 17000, Česká republika | 12.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000, Česká republika | 26.3.2018 - 12.5.2022 |
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 1.3.2018 - 26.3.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Překladatelská a tlumočnická činnost Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 24.8.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 24.8.2021 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 24.8.2021 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 24.8.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.3.2018 - 24.8.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.3.2018 - 24.8.2021 |
jednatel | Larisa Novochub |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2023 |
Adresa | Střížkovská 630/114, 18000 Praha |
Jednatel | Annas Younis |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 do 26.1.2023 |
Adresa | Sanderova 1618/4, 17000 Praha |
jednatel | Iuliia Palii |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2021 do 26.1.2023 |
Adresa | Sanderova 1618/4, 17000 Praha |
Jednatel | Annas Younis |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 do 9.4.2021 |
Adresa | Tusarova 1464/20, 17000 Praha |
jednatel | Iuliia Palii |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2020 do 26.3.2021 |
Adresa | Tusarova 1464/20, 17000 Praha |
jednatel | Iuliia Palii |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2018 do 17.7.2020 |
Adresa | U Pískovny 546, 26202 Stará Huť |
jednatel | Pavel Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2018 do 26.9.2018 |
Adresa | 66, 58401 Kožlí |
jednatel | Pavel Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2018 do 6.9.2018 |
Adresa | V Brance 100, 39601 Humpolec |
jednatel | Pavel Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2018 do 6.9.2018 |
Adresa | V Brance 100, 39601 Humpolec |
jednatel | Ing. Michal Kábrt MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 do 26.3.2018 |
Adresa | 96, 55225 Rychnovek |
jednatel | Ing. Michal Kábrt MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 do 26.3.2018 |
Adresa | 96, 55225 Rychnovek |
IČO (identifikační číslo): | 06904084 |
---|---|
Jméno: | Anastav group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 2018 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Iuliia Palii |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Annas Younis |
IČO: | 06904084 |
---|---|
Firma: | Anastav group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 2018 |
Sídlo: | Jankovcova 938/18, Praha 17000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |