AMESTA a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AMESTA a.s. v likvidaci (28201752) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. AMESTA a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AMESTA a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AMESTA a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12979 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28201752 | |
Jméno: | AMESTA a.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.12.2007 |
Zapsána dne: | 17.12.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 440/2024-5 ze dne 18.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9.4.2024. | 25.4.2024 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 1626/2021-3 ze dne 14.6.2021 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 9.7.2021. | 20.7.2021 - 27.9.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 21.5.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 21.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.5.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 21.5.2014 |
kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 17.12.2007 - 21.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 13.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Dr. Marodyho 5/4, Praha 19600, Česká republika | 17.12.2007 - 13.2.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 21.5.2014 |
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Specializované stavební činnosti Přípravné práce pro stavby Dokončovací stavební práce Inženýrská činnost v investiční výstavbě Realitní činnost Správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých | 17.12.2007 - 21.5.2014 |
člen představenstva | Mgr. Ondřej Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 |
Adresa | Boleslavská 29, 27715 Tišice |
člen představenstva | Pavel Veniger |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 do 12.12.2015 |
Adresa | Kurkova 1207/12, 18200 Praha |
člen představenstva | Pavel Veniger |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 5.8.2015 |
Adresa | U Prefy 966/26, 18200 Praha |
předseda představenstva | Pavel Veniger |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2014 do 21.5.2014 |
Adresa | U Prefy 966/26, 18200 Praha |
předseda představenstva | Pavel Veniger |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 16.3.2014 |
Adresa | Ďáblická 754/45A, 18200 Praha |
člen představenstva | Petr Kačerovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2009 do 13.9.2010 |
Adresa | K Háji 300, 25063 Mratín |
člen představenstva | Pavel Kott |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 13.9.2010 |
Adresa | Schoellerova 59/76, 19600 Praha |
člen představenstva | Petr Veniger |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2008 do 24.8.2009 |
Adresa | Kurkova 1207/12, 18200 Praha |
člen představenstva | Václav Kuřátko |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 4.8.2008 |
Adresa | Za Poříčskou branou , Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28201752 |
---|---|
Jméno: | AMESTA a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ondřej Pokorný |
---|
IČO: | 28201752 |
---|---|
Firma: | AMESTA a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2007 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |