Amest s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Amest s.r.o. (26493438) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Belnická 736, 25242 Jesenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2001 a je stále aktivní. Amest s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Amest s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Amest s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85719 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26493438 | |
Jméno: | Amest s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.2001 |
Zapsána dne: | 28.12.2001 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Belnická 736, Jesenice 25242, Česká republika | 1.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Kablu 378/24, Praha 10200, Česká republika | 7.12.2016 - 1.8.2018 |
Adresa: | Ke Kablu 378, Praha 10 10200, Česká republika | 28.12.2001 - 7.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.7.2014 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky | 31.7.2006 - 23.7.2014 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 28.12.2001 - 23.7.2014 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky | 28.12.2001 - 23.7.2014 |
jednatel | Ing. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | Ke Strašnické 1210/13, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2018 |
Adresa | Lesní 279, 25202 Jíloviště |
jednatel | Ing. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.9.2018 |
Adresa | Ke Strašnické 1210/13, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 23.7.2014 |
Adresa | Lesní 212, Jíloviště |
IČO (identifikační číslo): | 26493438 |
---|---|
Jméno: | Amest s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 2001 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Belnická 736, Jesenice 25242 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Staněk |
---|
IČO: | 26493438 |
---|---|
Firma: | Amest s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Jesenice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 2001 |
Sídlo: | Belnická 736, Jesenice 25242 |
---|
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |