Amblar, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Amblar, s.r.o. v likvidaci (28262549) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. Amblar, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Amblar, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Amblar, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28262549 | |
Jméno: | STROKE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.2007 |
Zapsána dne: | 17.12.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 398/2024-3 ze dne 15.2.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 27.3.2024. | 26.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.11.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 4.6.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 12000, Česká republika | 19.11.2014 - 4.6.2020 |
Adresa: | Malá 266/2, Brno 61900, Česká republika | 17.12.2007 - 19.11.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.11.2014 |
Hostinská činnost | 19.11.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 17.12.2007 - 19.11.2014 |
velkoobchod | 17.12.2007 - 19.11.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 17.12.2007 - 19.11.2014 |
jednatel | Ilona Chvátilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2023 |
Adresa | 82, 29001 Choťánky |
jednatel | Ilona Chvátilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2021 do 8.6.2023 |
Adresa | 24, 29001 Choťánky |
jednatel | Ilona Chvátilová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2021 do 4.7.2021 |
Adresa | 64, 29001 Choťánky |
jednatel | Lucie Kodytek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2017 do 29.6.2021 |
Adresa | Štefánikova 2088, 53002 Pardubice |
jednatel | Lucie Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2014 do 24.8.2017 |
Adresa | Štefánikova 2088, 53002 Pardubice |
jednatel | Miroslav Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 19.11.2014 |
Adresa | Kurčatovova 321/6, 10900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28262549 |
---|---|
Jméno: | Amblar, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2014 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 2022 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ilona Chvátilová |
---|
IČO: | 28262549 |
---|---|
Firma: | Amblar, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2007 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní vzdělávání |