ALYS s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALYS s.r.o., v likvidaci (27423344) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pickova 662, 29471 Benátky nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2006 a je stále aktivní. ALYS s.r.o., v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ALYS s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALYS s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 2. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 112029 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27423344 | |
Jméno: | ALYS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.2.2006 |
Zapsána dne: | 9.2.2006 | |
Rozhodnutím valné hromady konané dne 17. 4. 2024 bylo rozhodnuto, že: a) se obchodní společnost ALYS s.r.o. zrušuje s likvidací a do likvidace vstupuje ke dni 1. 5. 2024; b) se likvidátorem společnosti určuje Vladimír Homolka, nar. 17. 1. 1947, bytem Purkyňova 1637/68, 288 02 Nymburk. I. výzva věřitelům: Likvidátor tímto vyzývá všechny věřitele, aby ve lhůtě 3. měsíců od zveřejnění druhé výzvy, která bude zveřejněna v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky na následující adrese: Vladimír Homolka Purkyňova 1637/68 288 02 Nymburk. | 6.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pickova 662, Benátky nad Jizerou 29471, Česká republika | 6.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Sekorova 652/3, Troubsko 66441, Česká republika | 22.10.2015 - 6.5.2024 |
Adresa: | Sekorova 652/3, Troubsko 66441, Česká republika | 12.8.2008 - 22.10.2015 |
Adresa: | Pickova 662, Benátky nad Jizerou 29471, Česká republika | 9.2.2006 - 12.8.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojařství | 12.8.2008 |
výroba, služby a obchod neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.8.2008 |
zprostředkování obchodu a služeb | 9.2.2006 - 12.8.2008 |
ubytovací služby | 9.2.2006 - 12.8.2008 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 9.2.2006 - 12.8.2008 |
zámečnictví | 9.2.2006 - 12.8.2008 |
jednatel | Ján Sakala |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | , Hlinné |
jednatel | Ján Sakala |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2006 do 22.10.2015 |
Adresa | , Hlinné |
IČO (identifikační číslo): | 27423344 |
---|---|
Jméno: | ALYS s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pickova 662, Benátky nad Jizerou 29471 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ján Sakala |
---|
IČO: | 27423344 |
---|---|
Firma: | ALYS s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Benátky nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 2. 2006 |
Sídlo: | Pickova 662, Benátky nad Jizerou 29471 |
---|
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |