ALWELEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALWELEX s.r.o. (24720666) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Aubrechtové 3111/10, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 2010 ALWELEX s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALWELEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALWELEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 168711 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24720666 | |
Jméno: | ALWELEX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.8.2010 |
Zapsána dne: | 6.8.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.8.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.8.2010 |
jednatel | Petro Dydyk |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 |
Adresa | Sičovych Strilciv 34/7 , Kaluš |
jednatel | Mykhaylo Seredych |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2010 |
Adresa | , Sadrovec, Turkivský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Mykola Grytsyuk |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Kovalivka, Kolomyjivský okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Viorel Gutu |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Chisinau, Bubueci, 27. August 67 |
jednatel | Oleg Poloborot |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Orchei, Nistrjane 19 |
jednatel | Svitlana Kitral |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Chernycja, Mykolajivský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Sergii Kitral |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Dolyna, B. Chmelnyckoho 19/10, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Yuriy Dobrotskyy |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Rachiv, Kruhlyj 13, Zakarpatská oblast |
jednatel | Roman Dobrotskyy |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Rachiv, Verchovynská 14, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasyl Veklyuk |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Rachiv, Verchovynská 14, Zakarpatská oblast |
jednatel | Volodymyr Lavriv |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , V. Strutyn, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Aurelia Sorocovici |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Orhei |
jednatel | Volodymyr Zubar |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Vilšanycja, Zoločivský okres, Lvivská oblast |
jednatel | Mariya Dyakun |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska oblast |
jednatel | Vasyl Dyachuk |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 do 15.12.2010 |
Adresa | , Kovalivka, Kolmyjský okres, Ivano-Frankivská oblast |
jednatel | Mykola Seredych |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 do 29.9.2010 |
Adresa | , Sadrovec, Turkivský okres, Lvivská oblast |
IČO: | 24720666 |
---|---|
Firma: | ALWELEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 6. 8. 2010 |
Sídlo: | Aubrechtové 3111/10, Praha 10600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |