ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. (26481464) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 22, 25756 Křečovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2001 a je stále aktivní. ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85016 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26481464 | |
Jméno: | ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.2001 |
Zapsána dne: | 2.10.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Křečovice 25756, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Křečovice čp. 22 25748, Česká republika | 2.10.2001 - 7.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod | 2.10.2001 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 2.10.2001 |
velkoobchod | 2.10.2001 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 2.10.2001 |
jednatel | Václav Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | 22, 25756 Křečovice |
jednatel | Václav Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2008 do 7.12.2016 |
Adresa | , 25748 Křečovice čp. 22 |
jednatel | Václav Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2001 do 17.9.2008 |
Adresa | , 25748 Křečovice čp. 22 |
IČO (identifikační číslo): | 26481464 |
---|---|
Jméno: | ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 2001 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 22, Křečovice 25756 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 26481464 |
---|---|
Firma: | ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Křečovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 10. 2001 |
Sídlo: | 22, Křečovice 25756 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |