ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ (28596170) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2009 ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33780 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28596170 | |
Jméno: | ALVA Distribuce s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.8.2009 |
Zapsána dne: | 5.8.2009 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Cm 163/2019-11, ze dne 31. 10. 2019, které nabylo právní moci dne 10. 12. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátoři. | 17.12.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.11.2017 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.8.2009 - 14.11.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třinecká 786/11, Těrlicko 73542, Česká republika | 7.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | 786, Těrlicko 73542, Česká republika | 5.8.2009 - 7.11.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.11.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2009 - 14.11.2017 |
Jednatel | Marcel Horák |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 |
Adresa | Rodinná 1598/15b, 73601 Havířov |
Jednatel | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
jednatel | Marcel Horák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 14.11.2017 |
Adresa | Rodinná 1598/15b, 73601 Havířov |
jednatel | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2017 do 14.11.2017 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
jednatel | Marcel Horák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 14.11.2017 |
Adresa | Rodinná 1598/15b, 73601 Havířov |
jednatel | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2017 do 14.11.2017 |
Adresa | Třinecká 786/11, 73542 Těrlicko |
jednatel | Dušan Bernatík |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 1.5.2017 |
Adresa | 786, 73542 Těrlicko |
IČO: | 28596170 |
---|---|
Firma: | ALVA Distribuce s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Těrlicko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 8. 2009 |
Sídlo: | Třinecká 786/11, Těrlicko 73542 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |