Alustar CK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Alustar CK s.r.o. (06859356) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Bukem 361, 25207 Štěchovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2018 a je stále aktivní. Alustar CK s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Alustar CK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Alustar CK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 2. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 290260 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06859356 | |
Jméno: | Alustar CK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.2.2018 |
Zapsána dne: | 14.2.2018 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.2.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Bukem 361, Štěchovice 25207, Česká republika | 14.2.2018 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.2.2018 |
Zámečnictví, nástrojářství | 14.2.2018 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 14.2.2018 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 14.2.2018 |
Jednatel | Pavel Kotrba |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2018 |
Adresa | Pod Bukem 361, 25207 Štěchovice |
Jednatel | Ladislav Čemus |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Kersko 566, 28912 Hradištko |
Jednatel | Ladislav Čemus |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2024 do 11.9.2024 |
Adresa | Kersko 704, 28912 Hradištko |
Jednatel | Ladislav Čemus |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 9.6.2024 |
Adresa | Kersko 566, 28912 Hradištko |
Jednatel | Ladislav Čemus |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2018 do 11.8.2021 |
Adresa | V závětří 102, 26712 Loděnice |
IČO (identifikační číslo): | 06859356 |
---|---|
Jméno: | Alustar CK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 2. 2018 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Pod Bukem 361, Štěchovice 25207 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kotrba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Čemus |
IČO: | 06859356 |
---|---|
Firma: | Alustar CK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Štěchovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 2. 2018 |
Sídlo: | Pod Bukem 361, Štěchovice 25207 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba elektronických součástek |
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Technické zkoušky a analýzy |