ALU A-Z spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALU A-Z spol. s r.o. (62243632) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zelená 413/56, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1994 a je stále aktivní. ALU A-Z spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ALU A-Z spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALU A-Z spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8236 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62243632 | |
Jméno: | ALU A-Z spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.12.1994 |
Zapsána dne: | 29.12.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelená 413/56, Děčín 40502, Česká republika | 1.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Zelená 413/56, Děčín III 40501, Česká republika | 1.5.2004 - 1.12.2015 |
Adresa: | U plovárny 20 , Děčín I 40501, Česká republika | 29.12.1994 - 1.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.12.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.12.1994 - 1.12.2015 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 29.12.1994 - 1.12.2015 |
Jednatel | Alena Králová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 |
Adresa | V Jámě 1920/21, 40502 Děčín |
Jednatel | Ing. Miroslav Zušťák |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2019 |
Adresa | 73, 40502 Janská |
Jednatel | Ing. Miroslav Zušťák |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 7.8.2019 |
Adresa | Růžová 365/3, 40502 Děčín |
Jednatel | Alena Králová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2004 do 1.12.2015 |
Adresa | V Jámě 1920/21, 40502 Děčín IV |
Jednatel | Ing. Miroslav Zušťák |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2004 do 1.12.2015 |
Adresa | Růžová 365/3, 40501 Děčín III |
Jednatel | Ing. Miroslav Zušťák |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1994 do 1.5.2004 |
Adresa | Růžová 365/3 , Děčín III |
Jednatel | Alena Králová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1994 do 1.5.2004 |
Adresa | Chelčického 884/6 , Děčín IV |
IČO (identifikační číslo): | 62243632 |
---|---|
Jméno: | ALU A-Z spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Zelená 413/56, Děčín 40502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 22. 4. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Zušťák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alena Králová |
IČO: | 62243632 |
---|---|
Firma: | ALU A-Z spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 12. 1994 |
Sídlo: | Zelená 413/56, Děčín 40502 |
---|
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |