ALTARA DC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALTARA DC s.r.o. (25855492) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Fügnerova 994/25, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2000 a je stále aktivní. ALTARA DC s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ALTARA DC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALTARA DC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 4. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22389 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25855492 | |
Jméno: | ARMEX Olomouc, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.2000 |
Zapsána dne: | 4.4.2000 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 21.5.2014 - 17.2.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.5.2014 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.2.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2000 - 2.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerova 994/25, Děčín 40502, Česká republika | 16.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Ústecká 1975/12, Děčín 40502, Česká republika | 18.11.2016 - 16.2.2024 |
Adresa: | Ústecká 1975/12, Děčín 40502, Česká republika | 18.3.2009 - 18.11.2016 |
Adresa: | Polní 121, Jílové 40701, Česká republika | 4.11.2003 - 18.3.2009 |
Adresa: | Folknářská 1246/21, Děčín 40502, Česká republika | 2.2.2002 - 4.11.2003 |
Adresa: | Družstevní 647/40, Olomouc 77900, Česká republika | 4.4.2000 - 2.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - Umělecko-řemeslné zpracování kovů, - Velkoobchod a maloobchod, - Pronájem a půjčování věcí movitých, | 30.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.2.2015 - 30.1.2024 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 29.11.2005 - 17.2.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.4.2000 - 17.2.2015 |
jednatel | Ladislava Abrahamová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2015 |
Adresa | 101, 40336 Tisá |
Jednatel | Roman Abraham |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 do 18.1.2024 |
Adresa | 187, 40502 Děčín |
Jednatel | Roman Abraham |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2014 do 10.6.2020 |
Adresa | 101, 40336 Tisá |
Jednatel | Roman Abraham |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2003 do 25.5.2014 |
Adresa | , Tisá |
jednatel | Ing. Antonín Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2003 do 4.11.2003 |
Adresa | , Bynovec 139, PSČ 407 14 |
jednatel | Ing. Antonín Hlavsa |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2000 do 19.2.2003 |
Adresa | Květinová , Ústí n.L.-Svádov |
jednatel | Ing. Pavel David |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2000 do 2.2.2002 |
Adresa | Družstevní 647/40, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25855492 |
---|---|
Jméno: | ALTARA DC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 4. 2000 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Fügnerova 994/25, Děčín 40502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislava Abrahamová |
---|
IČO: | 25855492 |
---|---|
Firma: | ALTARA DC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 4. 2000 |
Sídlo: | Fügnerova 994/25, Děčín 40502 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |