Alšovka - ZAS z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Alšovka - ZAS z.s. (03699838) je Spolek. Sídlí na adrese Kollárova 107/16, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2015 a je stále aktivní. Alšovka - ZAS z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Alšovka - ZAS z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Alšovka - ZAS z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7187 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03699838 | |
Jméno: | Mikoláš Aleš v Plzni, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 12.1.2015 |
Zapsána dne: | 12.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 107/16, Plzeň 30100, Česká republika | 12.1.2015 |
---|
předseda výboru | Ing. Vladimír Vereščinský |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Kollárova 107/16, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Karel Hlavička |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Na Kovárně 1040/22, 31200 Plzeň |
člen výboru | Josef Osoba |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Zborovská 63/48, 30100 Plzeň |
člen výboru | Tomáš Kůs |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2019 |
Adresa | Majakovského 1190/10, 32300 Plzeň |
předseda | Vladimír Vereščinský |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2018 do 15.3.2019 |
Adresa | Kollárova 107/16, 30100 Plzeň |
místopředseda | Yveta Bartůňková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 23.7.2018 |
Adresa | Lukavická 2262/10, 30100 Plzeň |
předseda | Vladimír Vereščinský |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 23.7.2018 |
Adresa | Kollárova 107/16, 30100 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 03699838 |
---|---|
Jméno: | Alšovka - ZAS z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 12. 1. 2015 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kollárova 107/16, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Vereščinský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Osoba |
Člen statutárního orgánu: | Karel Hlavička |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Kůs |
IČO: | 03699838 |
---|---|
Firma: | Alšovka - ZAS z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 1. 2015 |
Sídlo: | Kollárova 107/16, Plzeň 30100 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |