ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci (47714646) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 452/6, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1993 ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3069 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47714646 | |
Jméno: | ALSO Plzeň s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.1993 |
Zapsána dne: | 21.1.1993 | |
Společnost ALSO Plzeň s.r.o.. se zrušuje s likvidací ke dni 11.7.2022 na základě dohody společníků společnosti. Likvidátor společnosti ALSO Plzeň s.r.o. v likvidaci tímto vyzývá věřitele k tomu, aby přihlásili své pohledávky vůči této společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace v obchodním věstníku, které bude zveřejněno nejdříve za dva týdny od zveřejnění tohoto oznámení v obchodním rejstříku. | 15.7.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 452/6, Plzeň 30100, Česká republika | 25.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova ul. 6, Plzeň , Česká republika | 5.1.2012 - 25.4.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zastavárna | 21.1.1993 - 25.4.2022 |
Jednatel | JUDr. Martin Aleš |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2013 |
Adresa | Houškova 524/30, 32600 Plzeň |
Jednatel | Josef Sobek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2022 |
Adresa | Na Vápenicích 135/5, 32600 Plzeň |
Jednatel | Josef Sobek |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1993 do 25.4.2022 |
Adresa | Zábělská 58, Plzeň |
Jednatel | JUDr. Martin Aleš |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2012 do 28.6.2013 |
Adresa | Francouzská 10, Plzeň |
Jednatel | JUDr. Martin Aleš |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1993 do 5.1.2012 |
Adresa | Francouzská 10, Plzeň |
IČO: | 47714646 |
---|---|
Firma: | ALSO Plzeň s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 1993 |
Sídlo: | Havlíčkova 452/6, Plzeň 30100 |
---|
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |