ALMA PLUS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALMA PLUS, s.r.o. (60851716) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Solní 853, 39301 Pelhřimov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1994 ALMA PLUS, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALMA PLUS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALMA PLUS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 18. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4024 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60851716 | |
Jméno: | ALMA PLUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.5.1994 |
Zapsána dne: | 18.5.1994 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Solní 853, Pelhřimov 39301, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Solní 853, Pelhřimov , Česká republika | 18.5.1994 - 25.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení | 18.5.1994 |
jednatel | Michal Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2017 |
Adresa | 71, 39601 Bystrá |
jednatel | Michal Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Dvorská 556, 39601 Humpolec |
jednatel | Michal Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 10.12.2017 |
Adresa | Dvorská 556, 39601 Humpolec |
jednatel | Michal Trnka |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 25.11.2016 |
Adresa | Kamarytova 394, Humpolec |
jednatel | Jan Lamač |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 23.2.1995 |
Adresa | Požárnická 1225, Pelhřimov |
jednatel | Roman Cháb |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1994 do 23.2.1995 |
Adresa | ul. 5. května 1003, Pelhřimov |
IČO: | 60851716 |
---|---|
Firma: | ALMA PLUS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Pelhřimov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 5. 1994 |
Sídlo: | Solní 853, Pelhřimov 39301 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |