ALLPRO TRADE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALLPRO TRADE s.r.o. (45314616) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. ALLPRO TRADE s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ALLPRO TRADE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALLPRO TRADE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9294 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45314616 | |
Jméno: | ALLPRO TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.5.1992 |
Zapsána dne: | 4.5.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 18.2.1992 | 4.5.1992 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žirovnická 2389, Praha 10 10600, Česká republika | 4.5.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.5.1992 |
poradenská činnost v oblasti obchodu | 4.5.1992 |
reklamní činnost v oblasti obchodu | 4.5.1992 |
obstaravatelská činnost v oblasti obchodu | 4.5.1992 |
marketingové služby | 4.5.1992 |
Jednatel | Ing. Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 |
Adresa | Lidická 825, 26601 Beroun |
Jednatel | Ing. Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1994 do 24.12.2015 |
Adresa | Tyršova 1860/40, Nymburk |
Jednatel | Karl Heinz Breitbach |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1992 do 26.5.1994 |
Adresa | Kurze Str.8 , SRN, 4044 Kaarst 1 |
IČO (identifikační číslo): | 45314616 |
---|---|
Jméno: | ALLPRO TRADE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Novák |
---|
IČO: | 45314616 |
---|---|
Firma: | ALLPRO TRADE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 1992 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |