ALLBI mark s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALLBI mark s.r.o. (25383175) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1997 a je stále aktivní. ALLBI mark s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALLBI mark s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALLBI mark s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16805 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25383175 | |
Jméno: | ALLBI mark s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1997 |
Zapsána dne: | 16.10.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3, Ostrava 70300, Česká republika | 19.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Jiřího z Poděbrad 814/3, Ostrava-Vítkovice 70300, Česká republika | 27.3.2003 - 19.9.2017 |
Adresa: | nám. Jiřího z Poděbrad 3, Ostrava-Vítkovice , Česká republika | 16.10.1997 - 27.3.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1997 |
jednatel | René Návrat |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2018 |
Adresa | 1. května 304/102, 72525 Ostrava |
jednatel | René Návrat |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 20.12.2018 |
Adresa | Josefa Brabce 2884/27, 70200 Ostrava |
jednatel | René Návrat |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2003 do 4.5.2016 |
Adresa | Hlavní třída 701/86, 70800 Ostrava-Poruba |
jednatel | Jiří Návrat |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1997 do 27.3.2003 |
Adresa | Křižíkova 10/2847, Ostrava-Moravská Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25383175 |
---|---|
Jméno: | ALLBI mark s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1997 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3, Ostrava 70300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | René Návrat |
---|
IČO: | 25383175 |
---|---|
Firma: | ALLBI mark s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 1997 |
Sídlo: | náměstí Jiřího z Poděbrad 814/3, Ostrava 70300 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |