ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci (28883373) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Martinická 987/3, 19700 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2009 ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 150919 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28883373 | |
Jméno: | ALLAMBIE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.4.2009 |
Zapsána dne: | 28.4.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1465/2023-5 ze dne 31.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2.12.2024. | 8.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.3.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Martinická 987/3, Praha 19700, Česká republika | 28.4.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa vlastního majetku | 22.3.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.5.2009 - 23.5.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 28.4.2009 |
jednatel | Saša Pajović |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2021 |
Adresa | Franca Prešerna 9 , Podgorica |
jednatel | Jana Hrabarová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2021 do 4.6.2021 |
Adresa | 63, 46331 Chrastava |
jednatel | Iveta Andrásiková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2009 do 2.8.2013 |
Adresa | V Mydlinkách 83, 10400 Praha |
jednatel | Mgr. Tomáš Pelikán |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 19.5.2009 |
Adresa | 1, 29431 Krnsko |
IČO: | 28883373 |
---|---|
Firma: | ALLAMBIE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 4. 2009 |
Sídlo: | Martinická 987/3, Praha 19700 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |