All Mountain Racer, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
All Mountain Racer, s.r.o. (08059756) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mezi vodami 2390/43, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2019 a je stále aktivní. All Mountain Racer, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o All Mountain Racer, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro All Mountain Racer, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 4. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 312291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08059756 | |
Jméno: | All Mountain Racer, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.2019 |
Zapsána dne: | 4.4.2019 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezi vodami 2390/43, Praha 14300, Česká republika | 29.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Barvířkou 3348/11, Praha 15000, Česká republika | 1.2.2020 - 29.5.2023 |
Adresa: | Sokolovská 5/49, Praha 18600, Česká republika | 4.4.2019 - 1.2.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.4.2019 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti alpských disciplín a kondiční přípravy s tím související | 25.4.2019 |
jednatel | Mgr. Igor Gecelovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2019 |
Adresa | Essreithweg 23 , 5710 Kaprun |
IČO (identifikační číslo): | 08059756 |
---|---|
Jméno: | All Mountain Racer, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 4. 2019 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod Barvířkou 3348/11, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Igor Gecelovský |
---|
IČO: | 08059756 |
---|---|
Firma: | All Mountain Racer, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 4. 2019 |
Sídlo: | Mezi vodami 2390/43, Praha 14300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Sportovní činnosti |