ALKOBEN s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALKOBEN s.r.o. v likvidaci (26729440) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U třešňovky 492/1, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2002 ALKOBEN s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALKOBEN s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALKOBEN s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 90047 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26729440 | |
Jméno: | ALKOBEN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.10.2002 |
Zapsána dne: | 23.10.2002 | |
Společnost byla rozhodnutím jediného společníka zrušena ke dni 25.3.2024 s likvidací. | 28.3.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U třešňovky 492/1, Praha 18200, Česká republika | 18.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Novodvorská 994/138, Praha 14200, Česká republika | 23.10.2002 - 18.6.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem a zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.10.2002 |
Jednatelka | Alena Kohnová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2003 |
Adresa | Dostojevsky Rad , Bratislava |
Jednatel | Viliam Kohn |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2003 |
Adresa | Bezručova , Bratislava 1 |
jednatel | Ivana Slivkaničová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2002 do 19.5.2003 |
Adresa | Korunní 1167/43, 12000 Praha |
IČO: | 26729440 |
---|---|
Firma: | ALKOBEN s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 10. 2002 |
Sídlo: | U třešňovky 492/1, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |