ALKA - RPK, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALKA - RPK, s.r.o. (15063194) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Akademika Heyrovského 1178/6, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 1991 a je stále aktivní. ALKA - RPK, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ALKA - RPK, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALKA - RPK, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15063194 | |
Jméno: | ALKA - RPK, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.1991 |
Zapsána dne: | 27.6.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 5.8.2014 - 6.5.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.8.2014 | |
Podle dodatku č. 1 ke společenské smlouvě ze dne 12.10.1992 upravuje se společenská smlouva podle zák. č. 513/90 Sb. | 27.10.1992 - 5.8.2014 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou formou notářského zápisu státního notářství v Hradci Králové dne 27.6.1991 č.j. NZ 539/91, N 1522/91. | 27.6.1991 - 5.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 50003, Česká republika | 6.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Zámečkem 291/76, Hradec Králové 50006, Česká republika | 5.8.2014 - 6.5.2022 |
Adresa: | Pod Zámečkem 291/76, Hradec Králové 50006, Česká republika | 27.10.1992 - 5.8.2014 |
Adresa: | , Hradec Králové , Česká republika | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti: - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Poskytování technických služeb | 24.10.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s obory činnosti: - Velkoobchod a maloobchod, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 6.5.2022 - 24.10.2022 |
Projektová činnost v investiční výstavbě | 5.8.2014 - 6.5.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2014 - 6.5.2022 |
Projektová činnost v investiční výstavbě | 27.10.1992 - 5.8.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.10.1992 - 5.8.2014 |
a/ Podnikání v oblasti investic včetně uzavírání smluvních vztahů | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
b/ Architektonické a konstrukční návrhy - poradenská činnost | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
c/ Zajišťování smluv a subdodávek pro činnost v bodě 1 a 2 | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
d/ Realitní kancelář - vyhledávání, inzerování a obchod s nemovitostmi | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
e/ Zprostředkovatelská, reklamní a obchodní činnost | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
f/ Expertní, posudková a znalecká činnost v oblasti staveb, investic a cen nemovitostí | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
g/ Projektové a dodavatelské práce investiční a neinvestiční povahy | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
h/ Servisní a výrobní činnost | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
i/ Zahraniční obchodní činnost - v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. u dovozu a vývozu věcí s vyjímkou nař. vlády 256/90 Sb. | 27.6.1991 - 27.10.1992 |
Jednatel | Jiří Otruba |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2022 |
Adresa | Jablonského 1054, 50801 Hořice |
jednatel | Mgr. Ivo Muška |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 do 24.10.2022 |
Adresa | Antonína Petrofa 2100/1, 50009 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Jiří Vogel |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 6.5.2022 |
Adresa | Pod Zámečkem 291/76, 50006 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Jan Vogel |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2003 do 5.8.2014 |
Adresa | Baarova 1377/9, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Jiří Vogel |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2002 do 21.2.2003 |
Adresa | Pod Zámečkem 291/76, 50006 Hradec Králové |
jednatel - managing director | Ing. Jiří Vogel |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1992 do 12.3.2002 |
Adresa | Pod Zámečkem 291/76, 50006 Hradec Králové |
zakladatel | Ing. Jiří Vogel |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1991 do 27.10.1992 |
Adresa | Pod Zámečkem 291/76, 50006 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 15063194 |
---|---|
Jméno: | ALKA - RPK, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pod Zámečkem 291/76, Hradec Králové 50006 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Vogel CSc. |
---|
IČO: | 15063194 |
---|---|
Firma: | ALKA - RPK, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 1991 |
Sídlo: | Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové 50003 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |