ALIMOTRADE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALIMOTRADE s.r.o. (49704869) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad hradním vodojemem 11/29, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 1993 a je stále aktivní. ALIMOTRADE s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ALIMOTRADE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALIMOTRADE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49704869 | |
Jméno: | ALIMOTRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.1993 |
Zapsána dne: | 18.8.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 22.7.1993 | 18.8.1993 - 4.8.1997 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Hradním vodojemem 11/29, Praha 6 16200, Česká republika | 18.5.2011 |
---|---|---|
Adresa: | U 1. baterie 17, Praha 6 , Česká republika | 4.8.1997 - 18.5.2011 |
Adresa: | Na Strži 1198, Praha 4 14000, Česká republika | 18.8.1993 - 4.8.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2011 |
hostinská činnost | 18.5.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit.zákona) | 18.8.1993 - 18.5.2011 |
jednatel | Bc. Roman Horejš DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 |
Adresa | U první baterie 768/17, 16200 Praha |
jednatel | Ilona Horejšová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2017 |
Adresa | Houdova 902/15, 15800 Praha |
jednatel | Bc. Roman Horejš DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 6.10.2021 |
Adresa | U první baterie 17, 16200 Praha 6 |
jednatel | Ilona Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2016 do 24.9.2017 |
Adresa | Houdova 902/15, 15800 Praha |
jednatel | Ilona Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 27.5.2016 |
Adresa | U Smíchovského hřbitova 2395/4, 15000 Praha 5 |
Jednatel | ing. René Horejš |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 18.5.2011 |
Adresa | U 1. baterie 17/768, Praha 6 |
jednatel | Marcela Horejšová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.1999 do 18.5.2011 |
Adresa | U 1. baterie 17, Praha 6 |
jednatel | Bc. Roman Hořejš DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 18.5.2011 |
Adresa | U první baterie 17, 16200 Praha 6 |
jednatel | Marcela Hořejšová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.1999 do 12.4.1999 |
Adresa | U 1. baterie 17, Praha 6 |
Jednatel | Zdeněk Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 25.3.1999 |
Adresa | P. Bezruče 1472, Říčany |
jednatel | Milena Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1993 do 4.8.1997 |
Adresa | Na Strži 1198, 14000 Praha 4 |
Jednatel | ing. René Hořejš |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 4.8.1997 |
Adresa | U 1. baterie 17/768, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 49704869 |
---|---|
Jméno: | ALIMOTRADE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Nad hradním vodojemem 11/29, Praha 16200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Horejš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ilona Horejšová |
IČO: | 49704869 |
---|---|
Firma: | ALIMOTRADE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 1993 |
Sídlo: | Nad hradním vodojemem 11/29, Praha 16200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |