ALIBE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALIBE a.s. (25728814) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Broumovská 843/11, 46006 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1999 a je stále aktivní. ALIBE a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALIBE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALIBE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2799 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25728814 | |
Jméno: | DUŠEK REALITY,s.r.o. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.11.2007 |
Zapsána dne: | 19.1.1999 | |
Magistrátem města Liberce, živnostenským odborem, bylo oznámeno, že dne 14.3.2022 zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 18.3.2022 - 18.3.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.10.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 14.10.2014 - 14.9.2020 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 14.10.2014 - 21.9.2020 | |
Společnost DUŠEK REALITY, s.r.o., se sídlem Praha 3, U Rajské zahrady 3, IČ: 257 28 814, změnila právní formu z právní formy společnosti s ručením omezeným na právní formu akciové společnosti. | 1.11.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.11.2007 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1999 - 1.11.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 14.10.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 1.11.2007 - 14.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Broumovská 843/11, Liberec 46006, Česká republika | 14.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 2027/79, Praha 14000, Česká republika | 26.3.2013 - 14.9.2020 |
Adresa: | U Rajské zahrady 3, Praha 3 , Česká republika | 19.1.1999 - 26.3.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Živnost volná - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.3.2013 - 18.3.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.3.2013 - 18.3.2022 |
realitní činnost | 2.6.2001 - 26.3.2013 |
velkoobchod | 2.6.2001 - 26.3.2013 |
činnost realitní kanceláře | 19.1.1999 - 2.6.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.1.1999 - 2.6.2001 |
člen představenstva | Ing. Lukáš Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2020 |
Adresa | Borského 663/4, 15200 Praha |
člen představenstva | Ing. Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2018 do 14.9.2020 |
Adresa | Diamantová 742/12, 15400 Praha |
člen představenstva | Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 17.5.2018 |
Adresa | Diamantová 742/12, 15400 Praha |
člen představenstva | Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 17.5.2018 |
Adresa | Diamantová 742/12, 15400 Praha |
člen představenstva | Ing. Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 26.3.2013 |
Adresa | Diamantová 742, 15400 Praha 5 |
Jednatel | Ing. Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2003 do 1.11.2007 |
Adresa | Diamantová 742, 15400 Praha 5 |
Jednatel | Ing. Ladislav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1999 do 5.11.2003 |
Adresa | Pražského 632, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 25728814 |
---|---|
Jméno: | ALIBE a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 1999 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Broumovská 843/11, Liberec 46006 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lukáš Mourek |
---|
IČO: | 25728814 |
---|---|
Firma: | ALIBE a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 1999 |
Sídlo: | Broumovská 843/11, Liberec 46006 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |