ALIADA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALIADA s.r.o. (28323734) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havláskova 243/26, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2009 a je stále aktivní. ALIADA s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ALIADA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALIADA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 61314 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28323734 | |
Jméno: | ALIADA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.1.2009 |
Zapsána dne: | 27.1.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havláskova 243/26, Brno 62100, Česká republika | 21.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.1.2009 |
jednatel | Markéta Lőrinczy |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2021 |
Adresa | Palackého třída 1644/8, 61200 Brno |
jednatel | Josep Junca I Tresserras |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | caselles d´avall, pujada de cal rei N°27, 17834 Urb |
jednatel | Markéta Lőrinczy |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 7.3.2021 |
Adresa | Havláskova 243/26, 62100 Brno |
jednatel | Josep Junca I Tresserras |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 21.11.2016 |
Adresa | caselles d´avall, pujada de cal rei N°27, 17834 Urb |
jednatel | Josep Junca I Tresserras |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 21.11.2016 |
Adresa | caselles d´avall, pujada de cal rei N°27, 17834 Urb |
jednatel | Markéta Michálková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2009 do 15.7.2015 |
Adresa | Havláskova 243/26, 62100 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28323734 |
---|---|
Jméno: | ALIADA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Havláskova 243/26, Brno 62100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Lőrinczy |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josep Junca I Tresserras |
IČO: | 28323734 |
---|---|
Firma: | ALIADA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Jehnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 1. 2009 |
Sídlo: | Havláskova 243/26, Brno 62100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |