Algosystem s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Algosystem s.r.o. (03464920) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 321, 66401 Babice nad Svitavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2014 a je stále aktivní. Algosystem s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Algosystem s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Algosystem s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 10. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 84944 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03464920 | |
Jméno: | Algosystem s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.2014 |
Zapsána dne: | 7.10.2014 |
Základní kapitál | 360 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.2019 | |
Základní kapitál | 1 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.2014 - 15.7.2019 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2014 - 30.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 321, Babice nad Svitavou 66401, Česká republika | 30.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Dvořiště 454/58, Brno 62500, Česká republika | 7.10.2014 - 30.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2014 |
jednatel | Ing. Petr Vorlíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2018 |
Adresa | Lublaňská 146/46, 12000 Praha |
jednatel | RNDr. Petr Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | 321, 66401 Babice nad Svitavou |
jednatel | Ing. Ladislav Čapka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Školní 143, 67938 Cetkovice |
jednatel | Ing. Jan Sekanina |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 16.7.2018 |
Adresa | V Koutech 1280/2, 50002 Hradec Králové |
jednatel | RNDr. Petr Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 6.11.2015 |
Adresa | 321, 66401 Babice nad Svitavou |
jednatel | Ing. Ladislav Čapka |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 6.11.2015 |
Adresa | Školní 143, 67938 Cetkovice |
jednatel | Ing. Jan Sekanina |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 6.11.2015 |
Adresa | V Koutech 1280/2, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Dagmar Hudáková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 30.12.2014 |
Adresa | 321, 66401 Babice nad Svitavou |
IČO (identifikační číslo): | 03464920 |
---|---|
Jméno: | Algosystem s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 10. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 321, Babice nad Svitavou 66401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Petr Fiala |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Vorlíček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislav Čapka |
IČO: | 03464920 |
---|---|
Firma: | Algosystem s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Babice nad Svitavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 10. 2014 |
Sídlo: | 321, Babice nad Svitavou 66401 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Správa fondů |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |