ALFA SERVIS,spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALFA SERVIS,spol. s r.o. (46352325) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dvořákova 1699/26, 25101 Říčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 1992 a je stále aktivní. ALFA SERVIS,spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALFA SERVIS,spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALFA SERVIS,spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12060 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46352325 | |
Jméno: | ALFA SERVIS,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.1992 |
Zapsána dne: | 18.8.1992 | |
Zbytek t.j.25.000,-Kčs splatí každý ze společníků do dvou roků ode dne vzniku společnosti | 18.8.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:10.8.1992 | 18.8.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dvořákova 1699/26, Říčany 25101, Česká republika | 28.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dvořákova 1699, Říčany , Česká republika | 24.7.1996 - 28.10.2016 |
Adresa: | Bezručova 1055, Říčany , Česká republika | 18.8.1992 - 24.7.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 18.8.1992 |
jednatel | Jiřina Medřická |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 |
Adresa | Dvořákova 1699/26, 25101 Říčany |
jednatel | Václav Medřický |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 do 9.10.2023 |
Adresa | Dvořákova 1699/26, 25101 Říčany |
jednatel | Václav Medřický |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1996 do 28.10.2016 |
Adresa | Dvořákova 1699, Říčany |
jednatel | Jiřina Medřická |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 28.10.2016 |
Adresa | Dvořákova 1699/26, 25101 Říčany |
jednatel | Jiřina Medřická |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1992 do 18.10.2013 |
Adresa | Dvořákova 1699, Říčany |
jednatel | Emil Medřický |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.1992 do 24.7.1996 |
Adresa | Bezručova 1055, Říčany |
IČO (identifikační číslo): | 46352325 |
---|---|
Jméno: | ALFA SERVIS,spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dvořákova 1699/26, Říčany 25101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiřina Medřická |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Medřický |
IČO: | 46352325 |
---|---|
Firma: | ALFA SERVIS,spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Říčany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 1992 |
Sídlo: | Dvořákova 1699/26, Říčany 25101 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |