ALFA GEODETA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALFA GEODETA s.r.o. (26453649) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podnikatelská 267, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2001 a je stále aktivní. ALFA GEODETA s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ALFA GEODETA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALFA GEODETA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26453649 | |
Jméno: | ALFA GEODETA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.5.2001 |
Zapsána dne: | 16.5.2001 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podnikatelská 267, Praha 19011, Česká republika | 5.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Prokopa Velikého 899, Úvaly 25082, Česká republika | 16.5.2001 - 5.2.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výkon zeměměřických činností | 4.3.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.3.2009 |
výkon zeměměřičských činnosti | 16.5.2001 - 4.3.2009 |
grafické práce a kresličské práce | 16.5.2001 - 4.3.2009 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 16.5.2001 - 4.3.2009 |
jednatel | Petr Žaba |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2016 |
Adresa | 301, 28911 Dobřichov |
jednatel | Tomáš Rejlek |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | Nežárská 596, 19800 Praha |
jednatel | Ing. Zuzana Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Hradní 127, 25073 Jenštejn |
jednatel | Tomáš Rejlek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 3.9.2021 |
Adresa | Nežárská 596, 19800 Praha 9 |
jednatel | Zuzana Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 5.2.2021 |
Adresa | Hradní 127, 25073 Jenštejn |
jednatel | Petr Žaba |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2014 do 6.7.2016 |
Adresa | Prokopa Velikého 899, 25082 Úvaly |
jednatel | Petr Žába |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2003 do 11.7.2014 |
Adresa | Prokopa Velikého 899, Úvaly |
jednatel | Zuzana Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 11.7.2014 |
Adresa | Hradní 127, 25073 Jenštejn |
jednatel | Zuzana Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2001 do 4.3.2009 |
Adresa | Paláskova 1108/3, Praha 8 |
jednatel | Tomáš Rejlek |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2003 do 4.3.2009 |
Adresa | Ctiněveská 1308, 19016 Praha 9 |
jednatel | Petr Žába |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2001 do 14.5.2003 |
Adresa | Prokopa Velikého 899, Úvaly |
jednatel | Tomáš Rejlek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2001 do 15.1.2003 |
Adresa | Jetřichovická 747/18, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 26453649 |
---|---|
Jméno: | ALFA GEODETA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 5. 2001 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Podnikatelská 267, Praha 19011 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 26453649 |
---|---|
Firma: | ALFA GEODETA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 5. 2001 |
Sídlo: | Podnikatelská 267, Praha 19011 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zeměměřické a kartografické činnosti |