ALFA GASTRO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALFA GASTRO s.r.o. (27678041) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svitavské nábřeží 1581/8, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 2006 ALFA GASTRO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ALFA GASTRO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALFA GASTRO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 2. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51300 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27678041 | |
Jméno: | ALFA GASTRO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.2.2006 |
Zapsána dne: | 27.2.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svitavské nábřeží 1581/8, Brno 61400, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Svitavské nábřeží 8, Brno 61400, Česká republika | 27.2.2006 - 14.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů, a televizních antén | 27.2.2006 |
projektování elektrických zařízení | 27.2.2006 |
velkoobchod | 27.2.2006 |
zprostředkování obchodu a služeb | 27.2.2006 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 27.2.2006 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 27.2.2006 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 27.2.2006 |
výroba, instalace a opravy elektrických zařízení | 27.2.2006 |
vodoinstalatérství, topenářství | 27.2.2006 |
jednatel | Pavel Vejmělka |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | Jírovcova 545/13, 62300 Brno |
jednatel | Antonín Pažický |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | Sadová 316/67, 74601 Opava |
jednatel | Antonín Pažický |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 24.8.2022 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Antonín Pažický |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 14.11.2016 |
Adresa | Skopalíkova 44, 61500 Brno |
jednatel | Pavel Vejmělka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2006 do 14.11.2016 |
Adresa | Jírovcova 13, 62300 Brno |
IČO: | 27678041 |
---|---|
Firma: | ALFA GASTRO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 2. 2006 |
Sídlo: | Svitavské nábřeží 1581/8, Brno 61400 |
---|
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Poradenství v oblasti informačních technologií |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |