Alena Kubartová s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Alena Kubartová s.r.o. (28123212) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Švermova 321/9, 39102 Sezimovo Ústí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2010 a je stále aktivní. Alena Kubartová s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Alena Kubartová s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Alena Kubartová s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 31. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18567 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28123212 | |
Jméno: | Alena Kubartová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.2010 |
Zapsána dne: | 31.5.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.6.2014 - 25.10.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Švermova 321/9, Sezimovo Ústí 39102, Česká republika | 25.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 31.5.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.5.2010 |
jednatel | Alena Kubartová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 |
Adresa | Švermova 321/9, 39102 Sezimovo Ústí |
jednatel | Barbora Jakubov |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2017 |
Adresa | 3077, 39101 Sezimovo Ústí |
jednatel | Mgr. Monika Tomášková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 |
Adresa | Kamenná 306, 39003 Tábor |
jednatel | Alena Kubartová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2013 do 6.11.2020 |
Adresa | Dukelská 620/6, 39102 Sezimovo Ústí |
jednatel | Barbora Jakubov |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 18.3.2017 |
Adresa | Dukelská 620/6, 39102 Sezimovo Ústí |
jednatel | Barbora Jakubov |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 18.3.2017 |
Adresa | Dukelská 620/6, 39102 Sezimovo Ústí |
jednatel | Mgr. Monika Tomášková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 18.6.2014 |
Adresa | Kamenná 306, 39003 Tábor |
jednatel | Alena Kubartová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 18.8.2013 |
Adresa | Dukelská 620, 39102 Sezimovo Ústí |
IČO (identifikační číslo): | 28123212 |
---|---|
Jméno: | Alena Kubartová s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Švermova 321/9, Sezimovo Ústí 39102 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Monika Tomášková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alena Kubartová |
Člen statutárního orgánu: | Barbora Jakubov |
IČO: | 28123212 |
---|---|
Firma: | Alena Kubartová s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Sezimovo Ústí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 5. 2010 |
Sídlo: | Švermova 321/9, Sezimovo Ústí 39102 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |