ALDAMO, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALDAMO, s.r.o. (25845934) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 534, 73991 Jablunkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 1999 a je stále aktivní. ALDAMO, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ALDAMO, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALDAMO, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 10. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25845934 | |
Jméno: | ALDAMO, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.10.1999 |
Zapsána dne: | 22.10.1999 | |
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 14.2.2006, č.j. 27 Nc 6109/2006-4a), které nabylo právní moci dne 21.12.2006, nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.8.200 5, č.j. 23 Sm 237/2005-9, ve spojení s opravným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.23 Sm 237/2005-18, ze dne 10.11.2005. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Ostravě, se sídlem Ostrava, Poděbradova 41. Exekutor vydal 29.9.2006 exekuční příkaz č.j. 024 EX 474/06-16, k uspokojení pohledávky oprávněného PTN ? VESTRA, s.r.o., se sídlem Mošnov 305, IČ 253 93 901, ve výši 551.966,10 Kč s příslušenstvím, postižením obchodního podílu povinného Monika Dyrczyk ová, r.č. 735719/4977, bytem Jablunkov 534, ve společnosti ALDAMO, s.r.o., se sídlem Jablunkov čp. 534, PSČ 739 91, IČ 258 45 934. | 16.3.2007 - 16.3.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 534, Jablunkov 73991, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 534, Jablunkov 73991, Česká republika | 22.10.1999 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.3.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.3.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.3.2009 - 10.3.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.10.1999 - 24.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 22.10.1999 - 24.3.2009 |
výkopové práce ruční a strojní | 22.10.1999 - 24.3.2009 |
práce speciálními mechanizmy | 22.10.1999 - 24.3.2009 |
Jednatel | Alois Dyrczyk |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 |
Adresa | 353, 73984 Písek |
jednatel | Monika Dyrczyková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1999 do 10.3.2015 |
Adresa | 534, Jablunkov |
IČO (identifikační číslo): | 25845934 |
---|---|
Jméno: | ALDAMO, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1999 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 534, Jablunkov 73991 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alois Dyrczyk |
---|
IČO: | 25845934 |
---|---|
Firma: | ALDAMO, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Jablunkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 1999 |
Sídlo: | 534, Jablunkov 73991 |
---|
Příprava staveniště |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |