ALBIXON ESTATE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALBIXON ESTATE s.r.o. (26464586) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Cintlovce 535/7, 26801 Hořovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2001 a je stále aktivní. ALBIXON ESTATE s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ALBIXON ESTATE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALBIXON ESTATE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 84022 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26464586 | |
Jméno: | Bazény s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.7.2001 |
Zapsána dne: | 11.7.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Cintlovce 535/7, Hořovice 26801, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Cintlovka 535, Hořovice 26801, Česká republika | 11.7.2001 - 6.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností: - Výroba plastových výrobků - výroba bazénů - Velkoobchod - Specializované stavební činnosti - montáž bazénů a zastřešení - Dokončovací stavební práce - Specializovaný maloobchod | 17.10.2022 |
výroba plastových výrobků - výroba bazénů | 9.9.2004 - 17.10.2022 |
specializované stavební činnosti - montáž bazénů a zastřešení | 9.9.2004 - 17.10.2022 |
specializovaný maloobchod | 9.9.2004 - 17.10.2022 |
dokončovací stavební práce | 9.9.2004 - 17.10.2022 |
velkoobchod | 11.7.2001 - 17.10.2022 |
jednatel | Ing. Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2023 |
Adresa | 102, 26724 Velký Chlumec |
jednatel | Ing. Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2022 do 22.11.2023 |
Adresa | 72, 26724 Velký Chlumec |
jednatel | Bc. Zdeněk Vosolsobě |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 17.10.2022 |
Adresa | Brodecká 1668, 26301 Dobříš |
jednatel | Ing. Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2019 do 23.10.2020 |
Adresa | 72, 26724 Velký Chlumec |
jednatel | Ing. Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 10.11.2019 |
Adresa | Na Neklance 903/24, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 31.7.2015 |
Adresa | Na Neklance 903/24, 15000 Praha 5 |
jednatel | Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2001 do 12.4.2012 |
Adresa | Kosořská 18, Praha 5 |
jednatel | Jaroslav Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 12.4.2012 |
Adresa | Na Neklance 903/24, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 26464586 |
---|---|
Jméno: | ALBIXON ESTATE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 7. 2001 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Cintlovce 535/7, Hořovice 26801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Zdeněk Vosolsobě |
---|
IČO: | 26464586 |
---|---|
Firma: | ALBIXON ESTATE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Hořovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 7. 2001 |
Sídlo: | Na Cintlovce 535/7, Hořovice 26801 |
---|
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |