ALBERTINA Marketing, v. o. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALBERTINA Marketing, v. o. s. (41194616) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Bedrnova 248/6, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 1991 ALBERTINA Marketing, v. o. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ALBERTINA Marketing, v. o. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALBERTINA Marketing, v. o. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | ALXV 486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41194616 | |
Jméno: | ALBERTINA Marketing, v. o. s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 8.10.1991 |
Zapsána dne: | 8.10.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 30.8.1991. Zastupování a podepisování: každý ze společníků v plném rozsahu samostatně. | 8.10.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bedrnova 248/6, Praha 15000, Česká republika | 20.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vodičkova 29, Praha 1 11000, Česká republika | 8.10.1991 - 20.4.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
marketingové poradenství, výzkum trhu a vzdělávání v oblasti marketingu. | 8.10.1991 |
Společník: | Ing. Milan Weisser |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 |
Adresa | Bedrnova 248/6, 15000 Praha |
Společník: | Ing. Roman Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2019 |
Adresa | Pevnostní 943/24, 16000 Praha |
Společník: | Ing. Roman Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1991 do 24.10.2019 |
Adresa | Bělohorská 144, 16000 Praha 6 |
Společník: | Ing. Milan Weisser |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1991 do 3.3.2015 |
Adresa | Střížkovská 8, 18000 Praha 8 |
IČO: | 41194616 |
---|---|
Firma: | ALBERTINA Marketing, v. o. s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 10. 1991 |
Sídlo: | Bedrnova 248/6, Praha 15000 |
---|
Průzkum trhu a veřejného mínění |