ALBELDOR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALBELDOR a.s. (28217985) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Švédská 3282/6b, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 a je stále aktivní. ALBELDOR a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ALBELDOR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALBELDOR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13572 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28217985 | |
Jméno: | ALBELDOR a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.12.2007 |
Zapsána dne: | 19.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 30.9.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 19.12.2007 - 30.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Švédská 3282/6b, Praha 15000, Česká republika | 29.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Rytířská 410/6, Praha 1 11000, Česká republika | 27.6.2011 - 29.8.2020 |
Adresa: | Revoluční 655/1, Praha 1 11000, Česká republika | 9.4.2008 - 27.6.2011 |
Adresa: | U Habrovky 247/11, Praha 4 14000, Česká republika | 19.12.2007 - 9.4.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména tyto obory činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. | 14.1.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.10.2010 - 14.1.2022 |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 9.4.2008 - 11.10.2010 |
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí | 9.4.2008 - 11.10.2010 |
člen představenstva | Mgr. Ajla Bušina |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Švédská 3282/6b, 15000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Ajla Bušina |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 19.1.2022 |
Adresa | Nad Turbovou 1192/17, 15000 Praha |
člen představenstva | Ing. Filip Bušina MBA, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2020 do 5.1.2022 |
Adresa | Švédská 3282/6b, 15000 Praha |
člen představenstva | Ing. Filip Bušina MBA, PH.D. |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2016 do 17.5.2020 |
Adresa | Radlická 764/34, 15000 Praha |
člen představenstva | Remzo Lagumdžija |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2010 do 12.11.2016 |
Adresa | Nad Turbovou 1192/17, 15000 Praha 5 |
člen | Václav Tošner |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2008 do 6.12.2010 |
Adresa | Sabinova 239/4, 13000 Praha 3 |
předseda | Jan Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2008 do 6.12.2010 |
Adresa | Biskupcova 1870/30, 13000 Praha 3 |
člen | Michal Mišička |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2008 do 6.12.2010 |
Adresa | 28, 47151 Svor |
člen představenstva | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2007 do 9.4.2008 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28217985 |
---|---|
Jméno: | ALBELDOR a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Švédská 3282/6, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Filip Bušina M.B.A. |
---|
IČO: | 28217985 |
---|---|
Firma: | ALBELDOR a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2007 |
Sídlo: | Švédská 3282/6, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pořádání konferencí a hospodářských výstav |