ALBE GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ALBE GROUP s.r.o. (26269791) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dukelská třída 1560/57c, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 2001 a je stále aktivní. ALBE GROUP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ALBE GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ALBE GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26269791 | |
Jméno: | ALBE GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.11.2001 |
Zapsána dne: | 29.11.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dukelská třída 1560/57c, Brno 61400, Česká republika | 7.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Dukelská třída 239/57a, Brno 61400, Česká republika | 4.12.2019 - 7.1.2020 |
Adresa: | Veveří 455/8, Brno 60200, Česká republika | 25.10.2016 - 4.12.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu ohlášených oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezař azené" | 7.4.2022 |
výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení fotografické služby provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí poskytování technických služeb | 7.4.2022 |
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti potápění | 30.4.2008 |
jednatel | Ing. Zdeněk Komenda |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2022 |
Adresa | Jugoslávská 595/26, 61300 Brno |
jednatel | Ing. Zdeněk Komenda |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2019 do 23.12.2022 |
Adresa | 98, 78901 Hynčina |
jednatel | Josef Habrovec |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 4.12.2019 |
Adresa | Koliště 1911/11, 60200 Brno |
jednatel | Josef Habrovec |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 25.10.2016 |
Adresa | Koliště 1911/11, 60200 Brno |
jednatel | Petr Večeřa |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2001 do 30.4.2008 |
Adresa | Kounicova 36,čp.296, 60200 Brno |
jednatel | Josef Habrovec |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2001 do 30.4.2008 |
Adresa | Merhautova 26, 61300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26269791 |
---|---|
Jméno: | ALBE GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 11. 2001 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dukelská třída 1560/57, Brno 61400 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Komenda |
---|
IČO: | 26269791 |
---|---|
Firma: | ALBE GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 11. 2001 |
Sídlo: | Dukelská třída 1560/57, Brno 61400 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Ostatní úklidové činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |