AL PAPE Consulting s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AL PAPE Consulting s.r.o. (10868721) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 2021 AL PAPE Consulting s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AL PAPE Consulting s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AL PAPE Consulting s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 349866 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10868721 | |
Jméno: | AL PAPE Consulting s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.2021 |
Zapsána dne: | 19.5.2021 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108, Praha 10100, Česká republika | 19.5.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 22.11.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.5.2021 - 22.11.2021 |
Jednatel | Pavel Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 |
Adresa | Ostrá horka I 429, 76001 Zlín |
Jednatel | Peter Madleňák |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 do 3.11.2022 |
Adresa | Výstavní 313/26, 78335 Olomouc |
Jednatel | Peter Madleňák |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 22.12.2021 |
Adresa | Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
Jednatel | Peter Madleňák |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 do 2.12.2021 |
Adresa | Rožňavská 624/4, 77900 Olomouc |
Jednatel | Ing. Alena Moore |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 do 22.11.2021 |
Adresa | 18, 68321 Podivice |
IČO: | 10868721 |
---|---|
Firma: | AL PAPE Consulting s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 5. 2021 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |