AKORD v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AKORD v.o.s. (15269728) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Nitranská 1339/9, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1991 AKORD v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AKORD v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AKORD v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | ALXV 301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15269728 | |
Jméno: | AKORD v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 3.4.1991 |
Zapsána dne: | 3.4.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 4.2.1991 | 3.4.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nitranská 1339/9, Praha 13000, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nitranská 9, Praha 3 13000, Česká republika | 3.4.1991 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
-Marketing, desing, výroba audiovizuálních děl, zprostředkování, obchod s audiovizuální technikou, poradenství ( mimo právního poradenství) v oblasti ekonomie, managementu, marketingu, de- signu, výroby a užití audiovizuálních děl. | 3.4.1991 |
společník | Vlasta Rydlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Slezská 611/98, 13000 Praha |
společník | Pavel Rydl |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 |
Adresa | Slezská 611/98, 13000 Praha |
společník | Vlasta Rydlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1991 do 14.9.2016 |
Adresa | Nitranská 9, 13000 Praha 3 |
společník | Pavel Rydl |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1991 do 14.9.2016 |
Adresa | Nitranská 9, 13000 Praha 3 |
viz níže uvedení společníci | . |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1991 do 3.4.1991 |
Adresa | , |
IČO: | 15269728 |
---|---|
Firma: | AKORD v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 2. 1991 |
Sídlo: | Nitranská 1339/9, Praha 13000 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |