AKONTA, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AKONTA, s.r.o. (27724000) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotěrova 867, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2007 a je stále aktivní. AKONTA, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o AKONTA, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AKONTA, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 54675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27724000 | |
Jméno: | IQ REAL CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.3.2007 |
Zapsána dne: | 22.3.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.3.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotěrova 867, Zlín 76001, Česká republika | 29.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dětská 4626, Zlín 76005, Česká republika | 7.2.2014 - 29.3.2016 |
Adresa: | Dětská 4626, Zlín 76005, Česká republika | 22.3.2007 - 7.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Realitní zprostředkování | 10.3.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.2.2014 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 22.3.2007 - 7.2.2014 |
Realitní činnost | 22.3.2007 - 7.2.2014 |
Správa a údržba nemovitostí | 22.3.2007 - 7.2.2014 |
jednatel | Josef Kantner |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Okružní 4537, 76005 Zlín |
jednatel | Josef Kantner |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2020 do 15.5.2024 |
Adresa | Kotěrova 867, 76001 Zlín |
jednatel | Josef Kantner |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2016 do 26.6.2020 |
Adresa | Dětská 4626, 76005 Zlín |
jednatel | Bc. Josef Kantner |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2007 do 29.3.2016 |
Adresa | Dětská 4626, 76005 Zlín |
jednatel | David Churý |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2015 do 29.3.2016 |
Adresa | Kolaříkova 362, 76833 Morkovice-Slížany |
jednatel | David Churý |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2007 do 8.10.2015 |
Adresa | Olejná 182, 76833 Morkovice-Slížany |
IČO (identifikační číslo): | 27724000 |
---|---|
Jméno: | AKONTA, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kotěrova 867, Zlín 76001 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2016 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Kantner |
---|
IČO: | 27724000 |
---|---|
Firma: | AKONTA, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 3. 2007 |
Sídlo: | Kotěrova 867, Zlín 76001 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |