AKJ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AKJ s.r.o. (25516655) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ibsenova 115/2, 63800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1998 a je stále aktivní. AKJ s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o AKJ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AKJ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29044 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25516655 | |
Jméno: | AKJ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.1.1998 |
Zapsána dne: | 27.1.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ibsenova 115/2, Brno 63800, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ibsenova 2, Brno 63800, Česká republika | 29.6.2006 - 5.10.2016 |
Adresa: | Josefy Faimonové 19, Brno 62800, Česká republika | 27.1.1998 - 29.6.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.12.2016 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 6.12.2016 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.1.1998 - 6.12.2016 |
zprostředkovatelská činnost | 27.1.1998 - 6.12.2016 |
projektování elektrického zařízení | 27.1.1998 - 6.12.2016 |
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 27.1.1998 - 6.12.2016 |
výroba syceného vína | 27.1.1998 - 6.12.2016 |
jednatel | Jiří Krýsa |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2019 |
Adresa | Velkopavlovická 4066/5, 62800 Brno |
jednatel | Jiří Krýsa |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 1.2.2019 |
Adresa | 343, 69651 Kostelec |
jednatel | Jiří Krýsa |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2006 do 5.10.2016 |
Adresa | Josefy Faimonové 19, 62800 Brno |
jednatel | Vlasta Krýsová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1998 do 29.6.2006 |
Adresa | Josefy Faimonové 19, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25516655 |
---|---|
Jméno: | AKJ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Ibsenova 115/2, Brno 63800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 20. 11. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Krýsa |
---|
IČO: | 25516655 |
---|---|
Firma: | AKJ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 1. 1998 |
Sídlo: | Ibsenova 115/2, Brno 63800 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |