Akcenta Digital s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Akcenta Digital s.r.o. (05177138) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2016 a je stále aktivní. Akcenta Digital s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Akcenta Digital s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Akcenta Digital s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 259515 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05177138 | |
Jméno: | True Finance s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.2016 |
Zapsána dne: | 21.6.2016 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 1361/31, Hradec Králové 50002, Česká republika | 21.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Bucharova 1186/16, Praha 15500, Česká republika | 21.6.2016 - 21.4.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s oborem činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb | 13.5.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 21.6.2016 - 13.5.2022 |
jednatel | Patrik Biňovský, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Nad Babím dolem 410, 25064 Měšice |
jednatel | Jacek Jurczynski |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Polnej Róży , Varšava |
jednatel | Bc. Petr Beťák |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 do 17.7.2024 |
Adresa | Na Kopci 2120/49, 73401 Karviná |
jednatel | Bc. Petr Beťák |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 do 25.8.2022 |
Adresa | Sirotkova 372/45, 61600 Brno |
jednatel | Tomáš Dolejš |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 24.3.2020 |
Adresa | Pod Vodojemem 1581, 26601 Beroun |
Jednatel | Tomáš Hanáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2020 do 24.3.2020 |
Adresa | Pod Strání 250, 25262 Statenice |
Jednatel | Tomáš Hanáček |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 9.1.2020 |
Adresa | Kališnická 379/10, 13000 Praha |
jednatel | Václav Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 20.2.2018 |
Adresa | 176, 27327 Otvovice |
IČO (identifikační číslo): | 05177138 |
---|---|
Jméno: | Akcenta Digital s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nerudova 1361/31, Hradec Králové 50002 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Patrik Biňovský MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jacek Jurczynski |
IČO: | 05177138 |
---|---|
Firma: | Akcenta Digital s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 2016 |
Sídlo: | Nerudova 1361/31, Hradec Králové 50002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |