AKATRIKA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AKATRIKA s.r.o. (24697133) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lysolajské údolí 91/17, 16500 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2010 AKATRIKA s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AKATRIKA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AKATRIKA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 166910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24697133 | |
Jméno: | AKATRIKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.6.2010 |
Zapsána dne: | 15.6.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lysolajské údolí 91/17, Praha 16500, Česká republika | 18.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lysolajské údolí 91/17, Praha 16500, Česká republika | 15.6.2010 - 18.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.6.2010 - 7.6.2016 |
jednatel | Anatolii Voitishar |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | V Honech 690, 25067 Klecany |
jednatel | Vasyl Petretskyy |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | 28, 59455 Katov |
jednatel | Tamara Voitishar |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | V Honech 690, 25067 Klecany |
jednatel | Petru Topală |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | Kubelíkova 1248/38, 13000 Praha |
jednatel | Viktor Matiko |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | Jaromírova 431/29, 12800 Praha |
jednatel | Nutsu Pop |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | Dominova 2470/1, 15800 Praha |
jednatel | Yaroslav Prodan |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 |
Adresa | Hartigova 1956/214, 13000 Praha 3 |
jednatel | Lyudmyla Tatarenko |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 |
Adresa | Modrá 1978/4, 15500 Praha |
jednatel | Ivan Tudovshi |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 |
Adresa | Kosmonavtiv 6, Velyatyno |
jednatel | Vasyl Polyak |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 |
Adresa | , M. rakovets, Lisova 12, Ishavský okr. |
jednatel | Mykhaylo Churyla |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 |
Adresa | , Pasika, Modrá 167, Svaljavskyj okr. |
jednatel | Vasyl Matiyko |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 |
Adresa | , Chustský okr., Nyžne Selyšče, Myru 10 |
jednatel | Sergii Kyslyi |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 |
Adresa | , Kirovogradskaja obl., Aleksandrija, Kremenčuhska 47/36 |
jednatel | Petro Soldat |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 |
Adresa | , Kropyvnuk, T. Ševčenka 12 |
jednatel | Oksana Dychka |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2024 |
Adresa | V Holešovičkách 1154/33, 18200 Praha |
jednatel | Svitlana Strykel |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 |
Adresa | Modrá 1977/2, 15500 Praha |
jednatel | Bahrom Sharipov |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 |
Adresa | , Urbenč, Ternez 24/1 |
jednatel | Ivan Paliukh |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2022 |
Adresa | Legionářská 147, 33203 Šťáhlavy |
jednatel | Volodymyr Chornopyskyy |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2019 |
Adresa | Zakouřilova 807/152, 14900 Praha |
jednatel | Ganna Lenko |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Rašova 633/3, 14900 Praha |
jednatel | Mykhaylo Todavchych |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 do 5.4.2024 |
Adresa | Olšanská 2898/4d, 13000 Praha |
jednatel | Oksana Dychka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 do 21.1.2024 |
Adresa | Na Truhlářce 1480/49, 18000 Praha |
jednatel | Nutsu Pop |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2022 do 14.4.2023 |
Adresa | 4, 29411 Koryta |
jednatel | Oksana Dychka |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 25.11.2022 |
Adresa | Cílkova 641/20, 14200 Praha |
jednatel | Ivan Paliukh |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 16.9.2022 |
Adresa | Hartigova 651/22, 13000 Praha 3 |
jednatel | Nutsu Pop |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 7.8.2022 |
Adresa | Dominova 2470/1, 15800 Praha |
jednatel | Halyna Kosovska |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 31.3.2021 |
Adresa | Jana Želivského 1806/23, 13000 Praha |
jednatel | Ganna Lenko |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 6.12.2019 |
Adresa | Kupeckého 763/9, 14900 Praha |
jednatel | Volodymyr Chornopyskyy |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 30.11.2019 |
Adresa | 7. května 484/41, 14900 Praha |
jednatel | Nutsu Pop |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 21.11.2018 |
Adresa | Hnězdenská 735/6, 18100 Praha |
jednatel | Yaroslav Prodan |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 2.10.2017 |
Adresa | Hartigova 1956/214, 13000 Praha 3 |
jednatel | Lyudmyla Tatarenko |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 9.3.2017 |
Adresa | Modrá 1978/4, 15500 Praha |
jednatel | Halyna Kosovska |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | , Perebilnicja |
jednatel | Ganna Lenko |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | Fedoraka 1, Rusiv |
jednatel | Anatolii Voitishar |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | , Honorivka |
jednatel | Tamara Voitishar |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | , Honorivka |
jednatel | Yaroslav Prodan |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | 145, Lysyčovo |
jednatel | Ivan Paliukh |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | Škilna 1, Malyj Rakovec |
jednatel | Volodymyr Chornopyskyy |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | , V.Podorožne |
jednatel | Viktor Matiko |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 do 9.3.2017 |
Adresa | , Lypcha, Zarična 40, Shutský okr. |
jednatel | Vasyl Petretskyy |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2014 do 9.3.2017 |
Adresa | Radyanska 7 , Dilove, Zakarpatska obl. |
jednatel | Petru Topală |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2011 do 9.3.2017 |
Adresa | , Orhei, Televeni |
jednatel | Svitlana Strykel |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 do 18.11.2015 |
Adresa | Žilinská 216, 14100 Praha |
jednatel | Nutsu Pop |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 do 18.11.2015 |
Adresa | Dominova 2470/1, 15800 Praha |
jednatel | Mychaylo Todavchyk |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 do 18.11.2015 |
Adresa | Poděbradská 433/65, 19800 Praha |
jednatel | Oksana Dychka |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 do 18.11.2015 |
Adresa | Jivenská 1066/7, 14000 Praha |
jednatel | Lyudmyla Tatarenko |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2010 do 18.11.2015 |
Adresa | Modrá 1978/4, 15500 Praha |
jednatel | Oleksiy Fetisov |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2010 do 19.11.2014 |
Adresa | Škilna 1, Kramatorsk |
jednatel | Bohdan Sharipov |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2010 do 23.11.2010 |
Adresa | , Urbenč, Ternez 24/1 |
IČO (identifikační číslo): | 24697133 |
---|---|
Jméno: | AKATRIKA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 6. 2010 |
Sídlo: | Lysolajské údolí 91/17, Praha 16500 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Prodan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivan Paliukh |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Tudovshi |
Člen statutárního orgánu: | Bohrom Sharipov |
Člen statutárního orgánu: | Petru Topală |
Člen statutárního orgánu: | Ganna Lenko |
Člen statutárního orgánu: | Halyna Kosovska |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Petretskyy |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Chornopyskyy |
Člen statutárního orgánu: | Tamara Voitishar |
Člen statutárního orgánu: | Anatolii Voitishar |
IČO: | 24697133 |
---|---|
Firma: | AKATRIKA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Lysolaje |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 6. 2010 |
Sídlo: | Lysolajské údolí 91/17, Praha 16500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |