Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. (01442091) je Spolek. Sídlí na adrese Skupova 2981/4a, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6563 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01442091 | |
Jméno: | Spolek Rytíře Krušníka | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Nejvyšší orgán spolku rozhodl dne 27.7.2017 o změně právní formy na ústav. | 13.3.2018 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skupova 2981/4a, Plzeň 30100, Česká republika | 22.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Skupova 2578/4, Plzeň 30100, Česká republika | 11.9.2015 - 22.12.2016 |
Adresa: | Manětínská 1502/23, Plzeň 32300, Česká republika | 5.3.2014 - 11.9.2015 |
Adresa: | Na Chmelnicích 1519/71, Plzeň 32300, Česká republika | 1.1.2014 - 5.3.2014 |
ředitelka | Ing. Iva Pešírová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2024 |
Adresa | K Beránce 690, 33203 Šťáhlavy |
ředitelka | Ing. Iva Pešírová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2018 do 2.3.2024 |
Adresa | K Beránce 690, 33203 Šťáhlavy |
Předseda | Ing. Iva Pešírová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 13.3.2018 |
Adresa | K Beránce 690, 33203 Šťáhlavy |
IČO (identifikační číslo): | 01442091 |
---|---|
Jméno: | Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. |
Právní forma podnikání: | Ústav |
Vznik první živnosti: | 22. 2. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Skupova 2981/4, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Iva Pešírová |
---|
IČO: | 01442091 |
---|---|
Firma: | Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 2. 2013 |
Sídlo: | Skupova 2981/4a, Plzeň 30100 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |