Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. (25700901) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Macharova 1376, 28002 Kolín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 1998 Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 62415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25700901 | |
Jméno: | Romská střední škola sociální, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.1998 |
Zapsána dne: | 13.10.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.5.2015 | |
Usnesením Okresního v Kolíně ze dne 17.12.2003 č.j. 14 Nc 562/2003-6 byla nařízena exekuce na obchodní společnost Romská střední škola sociální s.r.o.. Soudním exekutorem byl pověřen Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Husova 8a, Brno, PSČ 602 00. | 18.2.2004 - 5.5.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Macharova 1376, Kolín 28002, Česká republika | 23.8.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Macharova , Kolín , Česká republika | 13.10.1998 - 23.8.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost v oblasti výchovy a vzdělání - soukromá škola - v rozsahu rozhodnutí MŠMT č.j. 35 466/97 - 21 ze dne 30.1.1998 | 13.10.1998 |
Jednatel | JUDr. Emil Ščuka |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2013 |
Adresa | Jesenická 252/44, 10600 Praha |
Jednatel | Marta Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2020 |
Adresa | U Zvonařky 2536/1g, 12000 Praha |
Jednatel | Marta Raichlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2007 do 3.6.2020 |
Adresa | U Zvonařky 2536/1a, 12000 Praha |
Jednatel | JUDr. Emil Ščuka |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1998 do 22.8.2013 |
Adresa | Pod strašnickou vinicí 183/6, 10000 Praha |
jednatel | Robert Tonelli |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 6.12.2011 |
Adresa | 33, 28908 Kněžičky |
Jednatel | Marta Tulejová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 30.8.2007 |
Adresa | Jáchymovská 2907, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Marta Tulejová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1998 do 23.8.2007 |
Adresa | Jáchymovská 2909, 47001 Česká Lípa |
IČO: | 25700901 |
---|---|
Firma: | Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Kolín |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 10. 1998 |
Sídlo: | Macharova 1376, Kolín 28002 |
---|
Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách |