Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ (00431311) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 17. listopadu 2995/1a, 69002 Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00431311 | |
Jméno: | Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Rozhodnutím oblastního sněmu ze dne 14. 01. 2021 byl pobočný spolek zrušen s likvidací, tímto dnem vstoupil do likvidace a byl jmenován likvidátor spolku. | 20.3.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 23.7.2014 | |
Počet členů kontrolní komise: 1 | 23.7.2014 | |
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor) | 23.7.2014 | |
Rozsah práv a povinností pobočného spolku: pobočný spolek je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně. Rozsah ručení hlavního spolku: hlavní spolek neručí za závazky pobočného spolku. | 23.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17. listopadu 2995/1a, Břeclav 69002, Česká republika | 2.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 17. listopadu 2964/1, Břeclav 69002, Česká republika | 1.1.2014 - 2.4.2016 |
místopředseda oblastní rady | Jarmila Machová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 20.3.2021 |
Adresa | Fintajslova 2337/41, 69002 Břeclav |
předseda oblastní rady | Dana Chrobáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 20.3.2021 |
Adresa | Slovácká 2701/38, 69002 Břeclav |
členka oblastní rady | JUDr. Alena Fantová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 20.3.2021 |
Adresa | Žerotínova 1024/1, 69002 Břeclav |
členka oblastní rady | Ing. Vincencia Kaděrová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 20.3.2021 |
Adresa | Kupkova 380/2, 69002 Břeclav |
členka oblastní rady | JUDr. Marta Strušková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 20.3.2021 |
Adresa | 17. listopadu 3122/21, 69002 Břeclav |
IČO (identifikační číslo): | 00431311 |
---|---|
Jméno: | Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 31. 12. 1976 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 17. listopadu 2995/1, Břeclav 69002 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2013 |
IČO: | 00431311 |
---|---|
Firma: | Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Břeclav "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | 17. listopadu 2995/1, Břeclav 69002 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |