AK Přerov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AK Přerov, z.s. (06370063) je Spolek. Sídlí na adrese 5, 75115 Čechy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2017 AK Přerov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AK Přerov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AK Přerov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 9. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 16163 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06370063 | |
Jméno: | AK Přerov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 12.9.2017 |
Zapsána dne: | 12.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5, Čechy 75115, Česká republika | 16.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Jana Jiskry z Brandýsa 2582/6, Přerov 75002, Česká republika | 12.9.2017 - 16.2.2024 |
Předseda | Ing. Lubomír Zdráhal |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | 5, 75115 Čechy |
Místopředsedkyně | Ing.,Mgr. Jitka Vrtělová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Tyršova 270/41, 75124 Přerov |
Hospodářka | Bc. Monika Prinke |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Budovatelů 172/5, 75002 Přerov |
Předseda | Martin Schroll |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2020 do 16.2.2024 |
Adresa | 44, 79070 Javorník |
Předseda | Martin Schroll |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 18.11.2020 |
Adresa | Tršická 9/34, 75127 Přerov |
IČO: | 06370063 |
---|---|
Firma: | AK Přerov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Čechy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 9. 2017 |
Sídlo: | 5, Čechy 75115 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |