AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (48394149) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Janáčkova 728, 75301 Hranice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 1993 a je stále aktivní. AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 10. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6234 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48394149 | |
Jméno: | AIR PELICAN, spol. s r. o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.1993 |
Zapsána dne: | 15.10.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.9.2008 č.j. 41Cm 69/2008-12, které nabylo právní moci dne 1.11.2008, byl jmenován likvidátor. | 3.2.2009 | |
Právní důvod zrušení společnosti : Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.01.2008 č.j. 28 Cm 152/2007-23, které nabylo právní moci dne 19.03.2008, byla společnost zrušena s likvidací. | 7.5.2008 | |
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 10.9.2004, čj. E-Nc 2662/2004-4 nařídil soud exekuci podle platebních výměrů VZP ČR OP VZP Přerov ze dne 23.4.2001, 24.8.1999 na majetek povinného AIR PELICAN, spol. s r.o. se sídlem Hranice, Janáčkova 728/1 k us pokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České repulibky se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020 ve výši 107 509,- Kč, 251 834,- Kč a 10 000,- Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Komenského 38. | 4.10.2004 - 24.5.2007 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Janáčkova 728, Hranice 75301, Česká republika | 15.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Janáčkova 728/1, Hranice 75301, Česká republika | 15.10.1993 - 16.11.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, montáž a opravy ultralehkých letadel řízených aerody-amicky | 15.11.2016 |
Provozování letecké školy LAA ČR | 15.11.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.11.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.11.2011 - 15.11.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedeného v příloze 1 až 3 z.č. 455/91 Sb. | 15.10.1993 - 16.11.2011 |
výroba, montáž a opravy ultralehkých letadel řízených aerody- amicky | 15.10.1993 - 15.11.2016 |
provozování letecké školy LAA ČR | 15.10.1993 - 15.11.2016 |
Jednatel | Michal Kořízek |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 |
Adresa | Boloňská 309/22, 10900 Praha |
Jednatel | Vlastimil Zela |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 |
Adresa | 20, 75301 Olšovec |
jednatel | Michal Kořízek |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2011 do 15.11.2016 |
Adresa | Boloňská 309, 10900 Praha 10 |
jednatel | Vlastimil Zela |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2011 do 15.11.2016 |
Adresa | 20, 75301 Olšovec |
jednatel | Michal Kořízek |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1993 do 16.11.2011 |
Adresa | Boloňská 309, Praha |
jednatel | Vlastimil Zela |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1993 do 16.11.2011 |
Adresa | Cementářské sídliště 1315, Hranice |
IČO (identifikační číslo): | 48394149 |
---|---|
Jméno: | AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Zela |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Kořízek |
IČO: | 48394149 |
---|---|
Firma: | AIR PELICAN, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Hranice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 1993 |
Sídlo: | Janáčkova 728, Hranice 75301 |
---|
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti autoškol a jiných škol řízení |