AIMTEC Holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AIMTEC Holding a.s. (17585031) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2022 AIMTEC Holding a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AIMTEC Holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AIMTEC Holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 9. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 27637 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17585031 | |
Jméno: | Teridale Business a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.9.2022 |
Zapsána dne: | 29.9.2022 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.9.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 26.7.2024 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 29.9.2022 - 26.7.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 29.9.2022 |
---|
člen správní rady | Sabina Eretová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Švestková 660/12, 32600 Plzeň |
člen správní rady | Tereza Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | V Mokřinách 495, 33008 Zruč-Senec |
předseda správní rady | Ing. Jaroslav Follprecht |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Havlíčkova 761/15, 30100 Plzeň |
místopředseda správní rady | Ing. Roman Žák |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | 189, 33701 Těškov |
člen správní rady | Ing. Roman Žák |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 do 26.7.2024 |
Adresa | 189, 33701 Těškov |
člen správní rady | Ing. Jaroslav Follprecht |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 do 12.7.2023 |
Adresa | Havlíčkova 761/15, 30100 Plzeň |
člen správní rady | Ing. Roman Žák |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 do 8.2.2023 |
Adresa | Květná 2735/59, 32600 Plzeň |
Člen správní rady | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2022 do 2.2.2023 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
IČO: | 17585031 |
---|---|
Firma: | AIMTEC Holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 9. 2022 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |