AIK-EKO s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AIK-EKO s.r.o. v likvidaci (29362172) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Zámecké 1518/9, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2012 a je stále aktivní. AIK-EKO s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AIK-EKO s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AIK-EKO s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 75377 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29362172 | |
Jméno: | XAN 138 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.2012 |
Zapsána dne: | 27.6.2012 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87Cm 593/2024-5 ze dne 24.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28.5.2024. | 27.6.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 16.9.2014 - 3.5.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Zámecké 1518/9, Praha 14000, Česká republika | 29.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 14000, Česká republika | 27.11.2014 - 29.12.2016 |
Adresa: | Tyršova 1832/7, Praha 12000, Česká republika | 2.1.2013 - 27.11.2014 |
Adresa: | nám. Dr. E. Beneše 25/27, Holešov 76901, Česká republika | 27.6.2012 - 2.1.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnotenského zákona | 27.6.2012 |
jednatel | Jurij Vitalijovič Kudrjavcev |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2018 |
Adresa | Kuzněcova 30a , Záporoží |
jednatel | Denys Matvieiev |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 19.6.2018 |
Adresa | Engelsa 21A, , Zaporožje |
Jednatel | Azer Sadygov |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2014 do 3.5.2016 |
Adresa | Mikoyana 4 , Zaporozje |
jednatel | Vladyslav Sharai |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 3.5.2016 |
Adresa | Dudykina 26A , Zaporožje |
jednatel | Vladyslav Sharai |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2013 do 4.8.2014 |
Adresa | Dudykina , Zaporožje |
jednatel | Kateřina Filipíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2012 do 2.1.2013 |
Adresa | 194, 76901 Přílepy |
IČO (identifikační číslo): | 29362172 |
---|---|
Jméno: | AIK-EKO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Zámecké 1518/9, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Jurij Vitalijovič Kudrjavcev |
---|
IČO: | 29362172 |
---|---|
Firma: | AIK-EKO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 6. 2012 |
Sídlo: | Na Zámecké 1518/9, Praha 14000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |