AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka (27593819) je Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku. Sídlí na adrese Plzeňská 155/113, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2006 a je stále aktivní. AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 55182 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27593819 | |
Jméno: | AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 4.9.2006 |
Zapsána dne: | 4.9.2006 | |
Člen statutárního orgánu zahraniční osoby - právnická osoba: jediný společník: AIDA ENGINEERING LTD, se sídlem: KANAGAWA 229-11812-10 OHYAMA - CHO SAGAMIHARA, Japonsko Den vzniku funkce: 14.7.2007 Den vzniku členství: 14.7.2007 | 24.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 155/113, Praha 5 15000, Česká republika | 1.10.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 10100, Česká republika | 4.9.2006 - 1.10.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2010 |
velkoobchod | 4.9.2006 - 10.12.2010 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství a elektrotechniky | 4.9.2006 - 10.12.2010 |
reklamní činnost a marketing | 4.9.2006 - 10.12.2010 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 4.9.2006 - 10.12.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.9.2006 - 10.12.2010 |
Carlo Paita | |
Ve funkci | od 25.9.2019 |
Adresa | Via Monte Rosa , 20149 Milano |
Marco Gritti | |
Ve funkci | od 23.5.2014 do 25.9.2019 |
Adresa | Via Brescia 26 , 25020 Pavone del Mella (BS) |
Hiromi Hayakawa | |
Ve funkci | od 10.12.2010 do 23.5.2014 |
Adresa | , Kanagawa-ken, Sagamihara-shi, Midori-ku, Hashimoto 6-2-3-1410, PSČ 252-0143 |
Yoshio Nagai | |
Ve funkci | od 16.4.2009 do 10.12.2010 |
Adresa | Nishino 160-37, Osaka |
Kanehiro Seto | |
Ve funkci | od 3.4.2008 do 16.4.2009 |
Adresa | Via Aspromonte 22, 23900 Lecco |
Hideki Hayashi | |
Ve funkci | od 4.9.2006 do 3.4.2008 |
Adresa | , Lecco, Via Montegrappa 28, Italská republika |
IČO (identifikační číslo): | 27593819 |
---|---|
Jméno: | AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 4. 9. 2006 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Plzeňská 155/113, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Yoshio Nagai |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Carlo Paita |
Člen statutárního orgánu: | Renato Nardi |
Člen statutárního orgánu: | Eiji Takei |
Člen statutárního orgánu: | Troy Daniel Roberts |
Člen statutárního orgánu: | Masaharu Sakaki |
Člen statutárního orgánu: | Marko Vergani |
IČO: | 27593819 |
---|---|
Firma: | AIDA S.R.L. SOCIETA´CON UNICO SOCIO, organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 9. 2006 |
Sídlo: | Plzeňská 155/113, Praha 15000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |